蚌埠市人民检【jiǎn】察院指控,2008年6月至2011年【nián】10月【yuè】,被【bèi】告人【rén】白泰平利用其担任皖能集团党委书记【jì】、总经【jīng】理、董事长职务上的便利,为某工贸有限公司等单【dān】位【wèi】和个人【rén】在【zài】合作经【jīng】营煤炭【tàn】业务、承接工程项【xiàng】目【mù】、合同履行以及人事【shì】安排等方面提供帮助,通过利益输送,被告人白泰平直接【jiē】或通过其子非法收受或索取张【zhāng】某某等9人【rén】给予的人民【mín】币804万元【yuán】、107万【wàn】港币、5万美【měi】元、价值【zhí】人民币15.2万元购【gòu】物卡【kǎ】以及购房和房屋装修【xiū】费用人民【mín】币603.8482万元,共【gòng】计折合人【rén】民【mín】币1543.78678万元【yuán】,应【yīng】当以【yǐ】受贿【huì】罪追究其刑事责任。
被告人白泰【tài】平【píng】到案后,除【chú】如实交代调【diào】查机关【guān】已掌握的受贿犯罪【zuì】事实【shí】外,还主【zhǔ】动【dòng】交代了尚未被调查机关掌握【wò】的受贿犯【fàn】罪【zuì】事实。公诉机关认【rèn】为,被告人白泰平【píng】身为国家【jiā】工作人员,利用职务上的【de】便利,为他【tā】人谋【móu】取利益,非法收受或索取他【tā】人财【cái】物,犯罪事实清楚,证据确实【shí】、充分,应当以受贿罪追究其【qí】刑事责任。
庭审中,公诉机关出示了相【xiàng】关证据,被告人【rén】及辩【biàn】护人进行【háng】了【le】质证【zhèng】,控辩双方在法庭的主持下充分发表了【le】意见。当【dāng】天的庭审持【chí】续三个【gè】小时左右,被告【gào】人对公诉机【jī】关【guān】指控的罪行供认【rèn】不讳,当庭表示【shì】认罪【zuì】、悔罪。
蚌埠市人【rén】大系【xì】统、代表【biǎo】委员、检察系【xì】统、市直单位、新闻媒体等【děng】近百人旁听了庭审。本案将择【zé】期宣判。
退休【xiū】多年【nián】后仍然被查处,正义或许会迟到【dào】,但【dàn】从【cóng】来不会【huì】缺【quē】席。“一退了之”,只【zhī】是【shì】违纪违法者一厢情愿为【wéi】自己构筑【zhù】的海市蜃楼。白泰【tài】平案件再次【cì】释放【fàng】了一个强烈【liè】信号【hào】:退休【xiū】绝不意味着“平安着陆”,触犯了党纪国法【fǎ】,迟早会付出应有【yǒu】的代价。
白泰平简历
白泰平,男【nán】,1951年6月【yuè】生,回族,山【shān】东枣庄人,1968年12月参加工作,1974年6月加【jiā】入中国共【gòng】产【chǎn】党。中央党校在职研究生学【xué】历。
1968年12月-1970年1月,寿县板桥公社知青
1970年1月-1972年4月,淮南肥皂厂工人
1972年4月-1975年9月,安【ān】徽大学化学系有【yǒu】机合成专【zhuān】业学生【shēng】
1975年9月-1978年6月,淮南肥皂厂生产科技术员、科长
1978年6月-1979年12月,淮南【nán】合【hé】成【chéng】脂肪酸厂筹备处工【gōng】作人员
1979年12月-1980年10月,淮南【nán】肥皂厂生产【chǎn】科、设【shè】备【bèi】科科长
1980年10月-1983年8月,淮南肥皂厂第一副厂长、厂长
1983年8月-1983年10月,淮南华光日化厂厂长
1983年【nián】10月-1985年1月【yuè】,淮南【nán】市总工会副主席、党【dǎng】组成员
1985年1月-1988年7月,淮南市总工会主席、党组书记
1988年7月-1989年3月,中共凤台县委副书记、代县长
1989年3月-1990年12月,中共凤台县委副书记、县长
1990年12月-1991年3月,中共凤台县委书记、县长
1991年3月-1993年1月,中共凤台县委书记
1993年1月-1998年1月,淮南市人民政府副市长
1998年1月-2000年1月,中共淮南市委副书记
2000年1月-2004年1月,安徽省【shěng】民族事务委员会(安徽省【shěng】宗教事【shì】务局)主任(局【jú】长)、党组【zǔ】书【shū】记(正【zhèng】厅【tīng】级)
(1999年9月-2002年7月参加中央【yāng】党【dǎng】校【xiào】在职研【yán】究生班世界经济【jì】专业学习【xí】)
2004年1月-2005年7月,安徽省政协秘书长、党组成员
2005年【nián】7月-2008年6月,安徽省【shěng】政协秘书长、党组成员,机【jī】关党组书记
2008年【nián】6月【yuè】-2009年3月,安徽省能【néng】源集团有【yǒu】限公司党委书记、总【zǒng】经理
2009年3月【yuè】-2010年4月,安徽省能【néng】源【yuán】集团【tuán】有【yǒu】限公司党【dǎng】委书记、董事长、总经理
2010年4月-2011年【nián】10月,任【rèn】安【ān】徽省能【néng】源集【jí】团有限公司党委书记、董事长
2011年10月退休